Erik Almind Christensen
Viborgvej 49, 7442 Engesvang, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SILKEBORG ELEKTRO I/S (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SILKEBORG ELEKTRO I/S (45 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor for længe siden i SILKEBORG ELEKTRO I/S som Ejer. Denne rolle havde Erik Almind Christensen i 45 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2022.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor reparation af elektrisk udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Silkeborg Elektro
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Silkeborg Elektro (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
SILKEBORG ELEKTRO I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
SILKEBORG ELEKTRO I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.1984
Registreringsdato: 29.11.1984
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.10.1976 - 30.06.2022
Ejer
29.11.1984 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?