Henning Andreas Thorn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING THORN BAUNEHØJGÅRD (Stifter) |
Største overskud: | 3.115' DKK LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS (2021) |
Største underskud: | -618' DKK LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS (2017) |
Største egenkapital: | 3.729' DKK LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS (2020) |
Største gæld: | 3.503' DKK LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENNING THORN BAUNEHØJGÅRD (38 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1986 i HENNING THORN BAUNEHØJGÅRD i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Henning Andreas Thorn og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Henning nu bestreddet i 38 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENNING THORN BAUNEHØJGÅRD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
Vaarst-Fjellerad Pumpestation I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.08.2013
Registreringsdato: 28.08.2013
Blå bog (fortsat)
Henning har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
28.08.2013 - 10.09.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - 31.12.2020
Reel ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS kunne fremvise et overskud på 3.115' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor LEVERANDØRSELSKABET VAARST ApS kunne fremvise et underskud på 618' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Kristian Vinther Dahl.