Jesper Viggo Axelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSMÆGLERFIRMAET VIGGO AXELSEN & JESPER AXELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.919' DKK REALMÆGLERNE VIGGO AXELSEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -329' DKK REALMÆGLERNE BALLERUP ApS (Nu: REALMÆGLERNE BALLERUP-SKOVLUNDE, VIGGO AXELSEN ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.046' DKK JESPER AXELSEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 3.335' DKK REALMÆGLERNE VIGGO AXELSEN ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos REALMÆGLERNE VIGGO AXELSEN ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER AXELSEN HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1994 ved EJENDOMSMÆGLERFIRMAET VIGGO AXELSEN & JESPER AXELSEN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Viggo Edvard Axelsen at Jesper Viggo Axelsen stiftede EJENDOMSMÆGLERFIRMAET VIGGO AXELSEN & JESPER AXELSEN den dag i januar 1994. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 11 år 6 måneder, før stoppet den 31. juli 2005.
Virksomheden opererede indenfor ejendomsmæglere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER AXELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AXELSEN FLODVEJ 73 B ApS
Via JESPER AXELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AXELSEN FLODVEJ 73 B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2018 -
JESPER AXELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2008
Tidslinje (11)
-
AXELSEN FLODVEJ 73 B ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.11.2018
Registreringsdato: 26.11.2018 -
REALMÆGLERNE VIGGO AXELSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2017
Registreringsdato: 06.01.2017 -
REALMÆGLERNE BALLERUP ApS (Nu: REALMÆGLERNE BALLERUP-SKOVLUNDE, VIGGO AXELSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2017
Registreringsdato: 06.01.2017
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.07.2014 - 06.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.06.2008 - 06.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Viggo Axelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER AXELSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.779' DKK. Igennem holdingselskabet JESPER AXELSEN HOLDING ApS har Jesper derfor også ejerandele i AXELSEN FLODVEJ 73 B ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Viggo Axelsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor JESPER AXELSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.428' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor REALMÆGLERNE BALLERUP ApS (Nu: REALMÆGLERNE BALLERUP-SKOVLUNDE, VIGGO AXELSEN ApS) kunne offentliggøre et underskud på 329' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 890' DKK (REALMÆGLERNE VIGGO AXELSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 29' DKK (JESPER AXELSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.779' DKK (JESPER AXELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -70' DKK (REALMÆGLERNE BALLERUP ApS (Nu: REALMÆGLERNE BALLERUP-SKOVLUNDE, VIGGO AXELSEN ApS)).