Bjarne Rasmussen
Erhvervsaktiv: | 23. dec. 1975 - 6. sep. 2022 |
Karrieren startede hos: | TSP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.310' DKK BJARNE RASMUSSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SIGERSTED HOLDING ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -891' DKK EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 14 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET BYHOLM ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 15.133' DKK BJARNE RASMUSSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SIGERSTED HOLDING ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 21.621' DKK EJENDOMSSELSKABET BJERGEGADE 20 ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJARNE RASMUSSEN (46 år 7 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Bjarne Rasmussen. Første gang Bjarne var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1975 i TSP ApS (tidligere BJARNE RASMUSSEN TOTALENTREPRISER ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bjarne Rasmussen i 23 år 6 måneder, inden stoppet d. 30. juni 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. november 1999.
Tidslinje (44)
-
BJARNE RASMUSSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
ApS KBUS 38 NR. 1610 (Nu: R-BYG ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.09.2023
Registreringsdato: 26.09.2023 -
EJENDOMSSELSKABET STRANDGADE 85 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022
Blå bog (fortsat)
Bjarne har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har i alt varet 48 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2000 - 04.06.2024
Direktør
08.05.2000 - 19.12.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.05.1977 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
01.04.1991 - 26.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.05.2003 - 06.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.12.2014 - 01.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor BJARNE RASMUSSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: SIGERSTED HOLDING ApS) landede et overskud på 9.310' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ApS KBUS 38 NR. 1610 (Nu: R-BYG ApS) landede et underskud på 118' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 706' DKK (EJENDOMSSELSKABET BJERGEGADE 20 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23' DKK (ApS SMBK NR. 1996 (Nu: J.B.D.F. ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.784' DKK (ApS SMBK NR. 1996 (Nu: J.B.D.F. ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.653' DKK (ApS KBIL 8 NR. 1342 (Nu: ApS STRANDGADE 55 A-B. HELSINGØR)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Frantz Sigersted-Rasmussen.