Kresten Buch
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1994 (30 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NETVENTURE I/S (Ejer) |
Største overskud: | 8.584' DKK 180 GRADER ApS (Nu: NETAVISEN 180GRADER ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.576' DKK BOLD.DK DANMARK ApS (Nu: Sport Publish Danmark ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 13.627' DKK 180 GRADER ApS (Nu: NETAVISEN 180GRADER ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.101' DKK BOLD.DK DANMARK ApS (Nu: Sport Publish Danmark ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos BOLD.DK DANMARK ApS (Nu: Sport Publish Danmark ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af NETVENTURE HOLDING ApS (21 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1994 i NETVENTURE I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kresten Buch der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kresten i 5 år 9 måneder, inden stoppet d. 1. december 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor meningsmåling og markedsanalyse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. december 1999.
Tidslinje (39)
-
KWAMI ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.07.2021
Registreringsdato: 20.07.2021 -
NETVENTURE HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.02.2021
Registreringsdato: 16.02.2021 -
NETVENTURE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2021
Registreringsdato: 16.02.2021
Blå bog (fortsat)
Kresten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2017 - 01.01.2017
Reel ejer
01.01.2017 - 06.04.2022
Reel ejer
07.04.2022 - 17.10.2022
Reel ejer
18.10.2022 - 30.08.2023
Ejerandel: 39,38% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2010 - 06.09.2021
Reel ejer
07.09.2021 - 06.04.2022
Reel ejer
07.04.2022 - 17.10.2022
Reel ejer
18.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,38% -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2011 - 27.06.2017
Direktør
06.07.2012 - 20.07.2021
Reel ejer
02.07.2014 - 15.03.2021
Reel ejer
16.03.2021 - 20.07.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.12.1999 - 16.02.2021
Direktør
31.03.2014 - 16.02.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.01.2007 - 04.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor NETVENTURE HOLDING ApS landede et overskud på 23' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KWAMI ApS landede et underskud på 341' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164' DKK (Keppet ApS.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.576' DKK (BOLD.DK DANMARK ApS (Nu: Sport Publish Danmark ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.484' DKK (180 GRADER ApS (Nu: NETAVISEN 180GRADER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 331' DKK (Keppet ApS.).
En af de forbindelser som går igen i Kresten' netværk er Denis Møberg Larsen.