Lars Degnbol
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Monokrom (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -91' DKK weMEDIA ApS (2018) |
Største egenkapital: | 0' DKK Lars Degnbol Holding IVS (2018) |
Største gæld: | 81' DKK weMEDIA ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos weMEDIA ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Monokrom (29 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1995 ved Monokrom (tidligere PHONOWERK V/LARS DEGNBOL) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Degnbol og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Lars nu besiddet i 29 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden reklamevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Monokrom
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Lars Degnbol Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.12.2020
Registreringsdato: 23.12.2020 -
Lars Degnbol Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 23.12.2020
Registreringsdato: 23.12.2020 -
weMEDIA ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.03.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.01.2018 - 23.12.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2018 - 30.04.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.02.2018 - 17.09.2019
Reel ejer
15.02.2018 - 30.04.2020
Ejerandel: 25%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor weMEDIA ApS landede et underskud på 91' DKK.