Jens Vilhelm Knudsen
Erhvervsaktiv: | 1. aug. 1982 - 31. dec. 2020 |
Karrieren startede hos: | SKI CRAFT V/JENS VILHELM KNUDSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKI CRAFT V/JENS VILHELM KNUDSEN (42 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1982 i SKI CRAFT V/JENS VILHELM KNUDSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Vilhelm Knudsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jens nu besiddet i 42 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKI CRAFT V/JENS VILHELM KNUDSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Knudsgård I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Knudsgård I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2008
Registreringsdato: 01.07.2008 -
SKI CRAFT V/JENS VILHELM KNUDSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.1982
Registreringsdato: 01.08.1982
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2008 - 31.12.2020
Reel ejer
01.10.2017 - 31.12.2020
Ejerandel: 12,5%