Kim Elbæk Petersen
Lindevej 6, 4720 Præstø, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEG MILJØ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.062' DKK SEG MILJØ A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.957' DKK SEG MILJØ A/S (2022-23) |
Største gæld: | 3.226' DKK SEG MILJØ A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SEG MILJØ A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SEG MILJØ A/S (14 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede i 2000 hos SEG MILJØ A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Elbæk Petersen i 14 år 1 måned, før stoppet d. 7. januar 2015.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 260' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Eventyrbåde v/Kim Elbæk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Eventyrbåde v/Kim Elbæk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
SEG MILJØ A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2015
Registreringsdato: 07.01.2015 -
SEG MILJØ A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2000
Registreringsdato: 01.12.2000
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2000 - 07.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?