Jørgen Akselsen
Erhvervsaktiv: | 15. jun. 1984 - 31. dec. 2000 |
Karrieren startede hos: | MANTA-FRITID/JØRGEN AKSELSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MANTA-FRITID/JØRGEN AKSELSEN (40 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1984 i MANTA-FRITID/JØRGEN AKSELSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jørgen Akselsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jørgen nu besiddet i 40 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MANTA-FRITID/JØRGEN AKSELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FA LÆSSØ & AKSELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2000
Registreringsdato: 31.12.2000 -
FA LÆSSØ & AKSELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1993
Registreringsdato: 01.07.1993 -
MANTA-FRITID/JØRGEN AKSELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.1984
Registreringsdato: 15.06.1984
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1993 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager