Bjørn Brønnum
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1992 (31 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brønnums Turistfart B.B. Bus/Royal (Ejer) |
Største overskud: | 2.904' DKK BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -2.119' DKK BRØNNUMS A/S (2020) |
Største egenkapital: | 3.969' DKK BRØNNUMS A/S (2019) |
Største gæld: | 33.860' DKK BRØNNUMS A/S (2016) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos BRØNNUMS A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1992 i Brønnums Turistfart B.B. Bus/Royal (tidligere B B Bus - Royal-Bus) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bjørn Brønnum der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bjørn i 13 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden landpassagertransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BRØNNUM GROUP ApS
Via BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2006 -
BRØNNUM GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2006
Tidslinje (7)
-
BRØNNUMS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
BRØNNUMS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2014
Registreringsdato: 13.12.2014 -
B B Bus - Royal-Bus (Nu: Brønnums Turistfart B.B. Bus/Royal) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2006
Registreringsdato: 30.06.2006
Blå bog (fortsat)
Bjørn har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.12.2014 - 01.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1992 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bjørn Brønnum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 900' DKK. Gennem holdingselskabet BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS har Bjørn derfor også andele i BRØNNUM GROUP ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bjørn Brønnum, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BJØRN BRØNNUM HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 2.904' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BRØNNUMS A/S kunne fremvise et underskud på 2.119' DKK.