Michael Frydendahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. Frydendahl (Ejer) |
Største overskud: | 88' DKK Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS (2023) |
Største underskud: | -209' DKK Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS (2021) |
Største egenkapital: | 44' DKK Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS (2020) |
Største gæld: | 249' DKK Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Frydendahl (10 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2014 i M. Frydendahl med titlen som Ejer. Michael Frydendahl erhvervede virksomheden M. Frydendahl d. 1. juni 2014. Michael har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer har Michael nu bestreddet i 10 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
M. Frydendahl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021
Tidslinje (8)
-
Professional Darts Corporation Nordic & Baltic IVS (Nu: Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Professional Darts Corporation Nordic & Baltic IVS (Nu: Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
SCANDINAVIAN DARTS CORPORATION UNDER STIFTELSE (Nu: Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.02.2015 - 27.08.2021
Direktør
01.02.2015 - 27.08.2021
Ejer
01.02.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.10.2017 - 28.02.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS kunne offentliggøre et overskud på 88' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Professional Darts Corporation Nordic & Baltic ApS kunne offentliggøre et underskud på 209' DKK.