Søren Per Enevoldsen
Karrieren startede hos: | Semex Plastmaskiner v/Søren P Enevoldsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.732' DKK SAXE HANSEN A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 11.220' DKK SAXE HANSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 32.541' DKK SAXE HANSEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos SAXE HANSEN A/S (2023) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved Semex Plastmaskiner v/Søren P Enevoldsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Per Enevoldsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Søren i 31 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
SAXE HANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SAXE SEMEX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2017
Registreringsdato: 19.12.2017 -
SAXE HANSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2017
Registreringsdato: 19.12.2017 -
SAXE SEMEX A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2013 - 19.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.07.1974 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.07.1986 - 06.03.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ulrik Gert Nielsen.