Peter Pihlkjær Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS SPKR NR.2612 (Ejer) |
Største overskud: | 156' DKK ukendt (Nu: ApS SPKR NR.2612) (2021) |
Største underskud: | -585' DKK ukendt (Nu: ApS SPKR NR.2612) (2014) |
Største egenkapital: | 7.354' DKK ukendt (Nu: ApS SPKR NR.2612) (2014) |
Største gæld: | 842' DKK ukendt (Nu: ApS SPKR NR.2612) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS SPKR NR.2612 (34 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1990 ved ApS SPKR NR.2612 (tidligere ukendt) med titlen som Ejer og Direktør. Peter Pihlkjær Andersen erhvervede virksomheden ApS SPKR NR.2612 d. 10. maj 1990. Peter har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Peter nu bestreddet i 34 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her 34 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 50' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS SPKR NR.2612
Ejerandel: 100% -
Jydsk-Polering
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ApS SPKR NR.2612
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2008
Tidslinje (7)
-
ApS SPKR NR.2612
Tilknyttet som direktørDato: 13.02.2008
Registreringsdato: 13.02.2008 -
Rene Ruder Erhverv v/Peder P. Andersen & Bjarke H. Fuglsang (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2005
Registreringsdato: 31.10.2005 -
TØMRER- OG MURERFIRMA PIHLKJÆR BYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2004
Registreringsdato: 26.02.2004
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
10.05.1990 - Stadig aktiv
Direktør
13.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2004 - 31.10.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.06.2002 - 26.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ukendt (Nu: ApS SPKR NR.2612) kunne offentliggøre et overskud på 156' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ukendt (Nu: ApS SPKR NR.2612) kunne offentliggøre et underskud på 585' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Torben Edvard Pihlkjær Andersen.