Michael Bjarning Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. okt. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØLBRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 535' DKK MØLBRO A/S (2015) |
Største underskud: | -1.019' DKK MØLBRO A/S (2014) |
Største egenkapital: | 3.327' DKK MØLBRO A/S (2016) |
Største gæld: | 32.635' DKK MØLBRO A/S (2014) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos MØLBRO A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIPEX V/MICHAEL PEDERSEN (33 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1984 ved MØLBRO A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Bjarning Pedersen i 14 år 11 måneder, før stoppet den 1. oktober 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 535' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIPEX V/MICHAEL PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (3)
Tidslinje (3)
-
MØLBRO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.1999
Registreringsdato: 01.10.1999 -
MIPEX V/MICHAEL PEDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1991
Registreringsdato: 01.07.1991 -
MØLBRO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.1984
Registreringsdato: 26.10.1984
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.10.1984 - 01.10.1999
Ejerandel: Intet ejerskab