Leif Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Landmand Leif Holm (Ejer) |
Største overskud: | 229.000' DKK MATAS A/S (Nu: MATAS OPERATIONS A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -2.246' DKK HOLMTON ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.348.700' DKK MATAS A/S (Nu: MATAS OPERATIONS A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 1.219.700' DKK MATAS A/S (Nu: MATAS OPERATIONS A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 306 årsværk hos MATAS A/S (Nu: MATAS OPERATIONS A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Landmand Leif Holm (28 år 11 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1995 hos Landmand Leif Holm (tidligere MATAS V/STORETORV V/LEIF HOLM) som Ejer. Leif Holm købte virksomheden Landmand Leif Holm den 1. oktober 1995. Leif har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer har Leif nu besiddet i 28 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Landmand Leif Holm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Holm & Holm Invest ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
SARAH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET EGEVEJ VEJEN ApS
Via Holm & Holm Invest ApS -
NYGAARD TØNDER A/S
Via SARAH HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
SARAH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2004 -
NYGAARD TØNDER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2007 -
Holm & Holm Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2018 -
EJENDOMSSELSKABET EGEVEJ VEJEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
NYGAARD TØNDER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
VEJEN DÆK- OG LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET EGEVEJ VEJEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2021
Registreringsdato: 05.05.2021 -
Holm & Holm Invest ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.08.2018
Registreringsdato: 13.08.2018 -
Holm & Holm Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2018
Registreringsdato: 13.08.2018
Blå bog (fortsat)
Leif har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
10.09.2019 - 20.07.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.02.2007 - 05.05.2021
Direktør
30.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor NYGAARD COSMETIC A/S (Nu: NYGAARD TØNDER A/S) fremviste et overskud på 2.162' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HOLMTON ApS fremviste et underskud på 2.246' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 681' DKK (ANDERSEN AUTOMOBILER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 162' DKK (MATERIALISTEN HOPTRUP ApS (Nu: SARAH HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.096' DKK (NYGAARD COSMETIC A/S (Nu: NYGAARD TØNDER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 912' DKK (EJENDOMSSELSKABET EGEVEJ VEJEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Rasmus Holm.