Nis Hansen Øllgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1982 (42 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nis Øllgaard Royalty (Ejer) |
Største overskud: | 329' DKK byNis IVS (Nu: byNis ApS) (2023) |
Største underskud: | -565' DKK GRIFFIT P/S (Nu: Partnerselskabet af 11. juni 2015) (2014) |
Største egenkapital: | 551' DKK byNis IVS (Nu: byNis ApS) (2023) |
Største gæld: | 144' DKK byNis IVS (Nu: byNis ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos byNis IVS (Nu: byNis ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nis Øllgaard Royalty (33 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1982 i Nis Øllgaard Royalty (tidligere ARKITEKT NIS ØLLGAARD) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Nis Hansen Øllgaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Nis i 33 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
byNis ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
byNis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
byNis ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
byNis IVS (Nu: byNis ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
byNis IVS (Nu: byNis ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
byNis IVS (Nu: byNis ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Nis har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.10.2010 - 15.12.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.08.2004 - 29.04.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2004 - 11.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1982 - 31.03.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor byNis IVS (Nu: byNis ApS) fremviste et overskud på 329' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor NIS ØLLGAARD ApS fremviste et underskud på 100' DKK.