Jesper Heinzl
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Norbizz v/Jesper Vange Heinzl (Ejer) |
Største overskud: | 108' DKK Wetap Scandinavia ApS (2022) |
Største underskud: | -95' DKK Wetap Scandinavia ApS (2023) |
Største egenkapital: | 140' DKK Wetap Scandinavia ApS (2022) |
Største gæld: | 40' DKK Wetap Scandinavia ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Norbizz v/Jesper Vange Heinzl (22 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1998 ved Norbizz v/Jesper Vange Heinzl (tidligere DESIGNET/JESPER VANGE HEINZL) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Heinzl der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 22 år 7 måneder, før stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Waste Outlet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vange Heinzl Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Wetap Scandinavia ApS
Via Vange Heinzl Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Vange Heinzl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021
Tidslinje (7)
-
WETAP I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
Vange Heinzl Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021 -
Vange Heinzl Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
24.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2020 - 30.09.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
25.05.1998 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Heinzl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vange Heinzl Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Vange Heinzl Holding ApS har Jesper derfor også andele i Wetap Scandinavia ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jesper Heinzl, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 95' DKK (Wetap Scandinavia ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (Wetap Scandinavia ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Vange Heinzl Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Berith Heinzl.