Kim Vemor
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1992 (32 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOCKFORMER-EUROPE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.663' DKK NI-HAO ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS) (2017) |
Største underskud: | -14.065' DKK UBIQUITECH 2009 A/S (Nu: Aktieselskabet af 16. september 2009) (2018-19) |
Største egenkapital: | 42.521' DKK NI-HAO ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS) (2021) |
Største gæld: | 65.889' DKK NI-HAO ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos UBIQUITECH 2009 A/S (Nu: Aktieselskabet af 16. september 2009) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af VEMOR HOLDING ApS (20 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1992 hos LOCKFORMER-EUROPE ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1775) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Vemor i 3 år 7 måneder, før stoppet d. 15. januar 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. oktober 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K.V.G ApS
Ejerandel: 100% -
VEMOR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K.VEMOR ApS
Via VEMOR HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
K.V.G ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2008 -
K.VEMOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2004 -
VEMOR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
JBH EL-SERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2017
Registreringsdato: 24.08.2017 -
LINDE ALLÉ 18, BALLERUP ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.05.2017
Registreringsdato: 05.05.2017 -
NI-HAO ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2017
Registreringsdato: 05.05.2017
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2004 - Stadig aktiv
Direktør
03.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.2004 - 24.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2011 - 05.05.2017
Direktør
06.12.2012 - 05.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Vemor er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VEMOR HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.257' DKK. Igennem holdingselskabet VEMOR HOLDING ApS har Kim derfor også ejerandele i K.VEMOR ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kim Vemor, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor NI-HAO ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS) kunne offentliggøre et overskud på 14.663' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KV GUNDSØ HOLDING ApS (Nu: K.V.G ApS) kunne offentliggøre et underskud på 748' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 19. MARTS 2004 ApS (Nu: VEMOR HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.783' DKK (NI-HAO ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.146' DKK (NI-HAO ApS (Nu: Heimstaden Linde Allé ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.257' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 19. MARTS 2004 ApS (Nu: VEMOR HOLDING ApS)).