Frede Højbjerg Andersen
Karrieren startede hos: | FREDE HØJBJERG ANDERSEN (Ejer) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Frede Højbjerg Andersen. Den første gang Frede var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1967 hos FREDE HØJBJERG ANDERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Frede Højbjerg Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Frede i 54 år 5 måneder, før stoppet d. 31. december 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen avl af malkekvæg. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2021.
Tidslinje (2)
-
FREDE HØJBJERG ANDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
FREDE HØJBJERG ANDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.07.1967
Registreringsdato: 03.07.1967
Blå bog (fortsat)
Frede har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 55 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.05.2023 - 22.08.2023
Reel ejer
02.05.2023 - 22.08.2023
Reel ejer
23.08.2023 - 27.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
03.07.1967 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Frede' netværk er Henning Ernst Petersen.