Bo Thomas Liendgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Btl Consult v/Bo Thomas Liendgaard (Ejer) |
Største overskud: | 7.384' DKK FITNESSGRUPPEN A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.932' DKK FITNESSGRUPPEN A/S (2020) |
Største gæld: | 11.557' DKK FITNESSGRUPPEN A/S (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FITNESSGRUPPEN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af BTL CONSULT ApS (19 år 11 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1999 ved Btl Consult v/Bo Thomas Liendgaard (tidligere BTL CONSULT V/BO THOMAS LIENDGAARD) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bo Thomas Liendgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Bo i 5 år 7 måneder, før stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BTL CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FITNESSGRUPPEN A/S
Via BTL CONSULT ApS
Direktørposter (2)
-
FITNESSGRUPPEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2021 -
BTL CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
FITNESSGRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
FITNESSGRUPPEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.03.2021
Registreringsdato: 10.03.2021 -
FITNESSGRUPPEN ÅRHUS A/S (Nu: FITNESSGRUPPEN A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2005
Registreringsdato: 17.01.2005 -
FITNESSGRUPPEN ÅRHUS A/S (Nu: FITNESSGRUPPEN A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2005
Registreringsdato: 16.01.2005
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2004 - 16.01.2005
Bestyrelsesmedlem
17.01.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.08.2005 - 15.02.2021
Reel ejer
16.02.2021 - Stadig aktiv
Direktør
10.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
15.05.1999 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bo Thomas Liendgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BTL CONSULT ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.669' DKK. Igennem holdingselskabet BTL CONSULT ApS har Bo derfor også ejerandele i FITNESSGRUPPEN A/S (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Bo Thomas Liendgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FITNESSGRUPPEN A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.148' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.435' DKK (FITNESSGRUPPEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.669' DKK (BTL CONSULT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.618' DKK (FITNESSGRUPPEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Jens Tue Liendgaard.