Bjørn Per Bram
Erhvervsaktiv: | 1. aug. 1991 - 31. mar. 2023 |
Karrieren startede hos: | Handelsfirmaet PROFIT v/Bjørn Bram (Ejer) |
Største overskud: | 169' DKK KK-FONDEN (2023) |
Største underskud: | -67' DKK KK-FONDEN (2015) |
Største egenkapital: | 1.610' DKK KK-FONDEN (2023) |
Største gæld: | 1.459' DKK KK-FONDEN (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KK-FONDEN (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Handelsfirmaet PROFIT v/Bjørn Bram (33 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1991 ved Handelsfirmaet PROFIT v/Bjørn Bram (tidligere B B Sales v/Bjørn Bram) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bjørn Per Bram og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Bjørn nu besiddet i 33 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor engroshandel med radio og tv mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Handelsfirmaet PROFIT v/Bjørn Bram
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
NB2Buisness I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
NB2Buisness I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022 -
KK-FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.04.2022 - 31.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2016 - 18.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.06.2007 - 08.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.06.2007 - 24.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab