John Kjærgaard Olsen
Erhvervsaktiv: | 23. jun. 1989 - 31. jul. 2009 |
Karrieren startede hos: | John's Fisk v/John K. Olsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af John's Fisk v/John K. Olsen (35 år 3 måneder) |
Det begyndte den dag i 1989 i John's Fisk v/John K. Olsen (tidligere FISKER JOHN KJÆRGÅRD OLSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af John Kjærgaard Olsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har John nu besiddet i 35 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
John's Fisk v/John K. Olsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Bjarne's Fisk I/S v/Bjarne Stefansen & John K. Olsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2009
Registreringsdato: 31.07.2009 -
Fiskehallen v/John Kjærgaard Olsen v/Per Vestergren Svendsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
Bjarne's Fisk I/S v/Bjarne Stefansen & John K. Olsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2007
Registreringsdato: 01.04.2007
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.06.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - 31.07.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.01.2006 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager