Karen Vibeke Arentoft
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vi-A/ Vibeke Arentoft (Stifter) |
Største overskud: | 2.457' DKK Hyldegårdsvej ApS (2017) |
Største underskud: | -2.903' DKK FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 3.006' DKK FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) (2014) |
Største gæld: | 9.414' DKK Hyldegårdsvej ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vi-A/ Vibeke Arentoft (27 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1997 i Vi-A/ Vibeke Arentoft (tidligere Vibes Vibeke Arentoft) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Karen Vibeke Arentoft og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Karen nu bestreddet i 27 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor kombinerede administrationsserviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vi-A/ Vibeke Arentoft
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vibeke Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Guldstjernevej ApS
Via Vibeke Holding ApS -
Ryslinge Bolig ApS
Via Vibeke Holding ApS -
Hyldegårdsvej ApS
Via Ryslinge Bolig ApS -
Sandbjergvej-Tvekildevej ApS
Via Ryslinge Bolig ApS
Direktørposter (5)
-
Ryslinge Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2022 -
Sandbjergvej-Tvekildevej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2022 -
Vibeke Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2020 -
Guldstjernevej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2020 -
Hyldegårdsvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2023
Tidslinje (13)
-
Hyldegårdsvej ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
Sandbjergvej-Tvekildevej ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022
Blå bog (fortsat)
Karen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
23.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
16.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Karen Vibeke Arentoft er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vibeke Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -41' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ryslinge Bolig ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Karen Vibeke Arentoft, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Guldstjernevej ApS kunne fremvise et overskud på 43' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Hyldegårdsvej ApS kunne fremvise et underskud på 1.486' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43' DKK (Guldstjernevej ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.486' DKK (Hyldegårdsvej ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.458' DKK (Hyldegårdsvej ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.154' DKK (Ryslinge Bolig ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Steffen Sielemann.