Lars Christian Palmkvist Glerup
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gårdejer Lars Christian P Glerup (Stifter) |
Største overskud: | 439' DKK ANDERSEN & KO ASSENTOFT ApS (2023) |
Største underskud: | -258' DKK ANDERSEN & KO ASSENTOFT ApS (2014) |
Største egenkapital: | 335' DKK ANDERSEN & KO ASSENTOFT ApS (2023) |
Største gæld: | 1.176' DKK ANDERSEN & KO ASSENTOFT ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ANDERSEN & KO ASSENTOFT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gårdejer Lars Christian P Glerup (42 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1982 hos Gårdejer Lars Christian P Glerup i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Christian Palmkvist Glerup og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Lars nu besiddet i 42 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gårdejer Lars Christian P Glerup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ANDERSEN & KO ASSENTOFT ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 06.04.2009
Tidslinje (8)
-
Gleerup Taxa IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022 -
Gleerup Taxa IVS
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
Gleerup Taxa IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.03.2019
Registreringsdato: 09.03.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.04.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
09.03.2019 - 24.02.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 27.10.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Heidi Balle Palmkvist Glerup Andersen.