Leif Frandsen Macheel
Karrieren startede hos: | MURERMESTER LEIF FRANDSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.149' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største underskud: | -38' DKK LFM HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.741' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største gæld: | 10.272' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2021) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for mange år siden hos MURERMESTER LEIF FRANDSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Leif Frandsen Macheel der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Leif i 29 år 1 måned, inden stoppet den 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor murerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LFM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Via LFM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LFM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.03.2023
Tidslinje (12)
-
Dato: 13.07.2024
Registreringsdato: 13.07.2024 -
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023
Navnehistorik (2)
-
13.07.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 12.07.2024
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2001 - 16.03.2023
Reel ejer
09.11.2001 - 30.06.2017
Ejer
01.02.2019 - 01.02.2019
Bestyrelsesmedlem
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 02.08.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1973 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S fremviste et overskud på 5.049' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LFM HOLDING ApS fremviste et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.149' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.741' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.938' DKK (LFM HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Birgit Øllgaard.