John Hjorth Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hjorths Boligudlejning (Ejer) |
Største overskud: | 213' DKK HJORTH VVS & KLOAK - ØLSTED ApS (2015) |
Største underskud: | -198' DKK JOHN HJORTH HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 289' DKK JOHN HJORTH HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 446' DKK HJORTH VVS & KLOAK - ØLSTED ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hjorths Boligudlejning (24 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1994 hos Hjorths Boligudlejning (tidligere VVS- OG KLOAKMESTER JOHN CHRISTENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af John Hjorth Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde John i 24 år 3 måneder, inden stoppet den 30. juni 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHN HJORTH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JOHN HJORTH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
VVS- OG KLOAKMESTER JOHN CHRISTENSEN (Nu: Hjorths Boligudlejning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018 -
HJORTH VVS & KLOAK - ØLSTED ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2017
Registreringsdato: 06.07.2017 -
HJORTH VVS & KLOAK - ØLSTED ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2016
Registreringsdato: 08.08.2016
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.1994 - 30.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.1997 - 06.07.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1998 - 26.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.11.2006 - 09.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HJORTH VVS & KLOAK - ØLSTED ApS landede et overskud på 213' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JOHN HJORTH HOLDING ApS landede et underskud på 198' DKK.