Ib Ejlif Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1983 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER IB LARSEN (Stifter) |
Største overskud: | 55.824' DKK CITY PROPERTY HOLDING A/S (2018-19) |
Største underskud: | -101.125' DKK MH Gruppen MidCo ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 317.415' DKK CITY PROPERTY HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 561.101' DKK MH Gruppen MidCo ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos STEN & GRUS PRØVESTENEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER IB LARSEN (41 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1983 i GÅRDEJER IB LARSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Ib Ejlif Larsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Ib nu besiddet i 41 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
GÅRDEJER IB LARSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
IEL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJERBÆKGAARD STU ApS
Via IEL HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
IEL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2014 -
EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2014 -
EJERBÆKGAARD STU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Team Henriksen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2020
Registreringsdato: 16.09.2020 -
CITY PROPERTY HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019 -
CITY PROPERTY HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018
Blå bog (fortsat)
Ib har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
25.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2018 - 16.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - 01.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Ejlif Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i CITY PROPERTY HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 55.824' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i Team Henriksen A/S der præsenterede et underskud på 9.182' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2005 til 2008 hos TUNE NY GRUSGRAV A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 11.498' DKK (CITY PROPERTY HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 101.125' DKK (MH Gruppen MidCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 317.415' DKK (CITY PROPERTY HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -214.096' DKK (MH Gruppen MidCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Karina Kildegaard Høybye.