Thorkild Larsen
Karrieren startede hos: | MURERMESTER THORKILD LARSEN (Stifter) |
Største overskud: | 14.788' DKK SAMBYG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.660' DKK VODSKOV MURER - ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Nu: VME Simonsen & Wendt A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 73.322' DKK SAMBYG A/S (2023-24) |
Største gæld: | 101.008' DKK SAMBYG A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos VODSKOV MURER - ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Nu: VME Simonsen & Wendt A/S) (2016) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos MURERMESTER THORKILD LARSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Thorkild Larsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Thorkild nu bestreddet i 55 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
VME Simonsen & Wendt A/S
Ejerandel: 0% -
MURERMESTER THORKILD LARSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tinghaven 50 Projekt ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AAV ENTREPRISE I/S
Via VME Simonsen & Wendt A/SIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Tinghaven 50 Projekt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (38)
-
THORKILD LARSEN VODSKOV ApS (Nu: THLV ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
THORKILD LARSEN VODSKOV ApS (Nu: THLV ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Thorkild Larsen Projekt Vodskov ApS (Nu: TIBP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thorkild har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1969 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.03.2009 - 15.08.2023
Reel ejer
28.12.2012 - 04.07.2024
Ejerandel: 16,66% -
Stifter og Ejer
28.12.2012 - 25.12.2015
Direktør
28.12.2012 - 15.08.2023
Ejer
26.12.2015 - 14.11.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
13.10.2016 - 15.08.2023
Reel ejer
13.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor VODSKOV MURER - ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Nu: VME Simonsen & Wendt A/S) kunne fremvise et overskud på 3.596' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor VODSKOV MURER - ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Nu: VME Simonsen & Wendt A/S) kunne fremvise et underskud på 1.660' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 5.818' DKK (SAMBYG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.660' DKK (VODSKOV MURER - ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Nu: VME Simonsen & Wendt A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 73.322' DKK (SAMBYG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 650' DKK (THORKILD LARSEN, VODSKOV, ApS (Nu: TLH NORDJYLLAND ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thorkild' netværk er Kim Kanstrup Larsen.