Kenneth Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KENNETH HENRIKSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.233' DKK PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -496' DKK PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 10.654' DKK Kenneth Henriksen Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.156' DKK PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PRIBO HUSET ApS (23 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1999 hos KENNETH HENRIKSEN i rollen som Ejer. Kenneth Henriksen erhvervede virksomheden KENNETH HENRIKSEN d. 17. maj 1999. Kenneth der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Kenneth i 4 år 1 måned, før stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kenneth Henriksen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PRIBO HUSET ApS
Via Kenneth Henriksen Holding ApS -
Golf Cafe Møn ApS
Via Kenneth Henriksen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PRIBO HUSET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2005 -
Kenneth Henriksen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2015
Tidslinje (12)
-
KB Fritidshuse ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
KB Fritidshuse ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020 -
PHV Holding, Vordingborg ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2015
Registreringsdato: 24.06.2015
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
24.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
23.01.2020 - 09.01.2024
Reel ejer
01.07.2023 - 09.01.2024
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2001 - Stadig aktiv
Direktør
20.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2015 - 30.06.2023
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2015 - 24.06.2015
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) kunne fremvise et overskud på 5.233' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor PRIBO HUSE ApS (Nu: PRIBO HUSET ApS) kunne fremvise et underskud på 496' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Keld Harbo.