Lars Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HUGGETVEJENS UDLEJNING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 143.421' DKK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK (2023) |
Største underskud: | -6.777' DKK BM BOGENSE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 731.375' DKK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK (2023) |
Største gæld: | 624.907' DKK NORDFYNS FINANS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos BM BOGENSE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BM BOGENSE A/S (36 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1981 ved HUGGETVEJENS UDLEJNING ApS (tidligere BOGENSE MASKINSTATION ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Rasmussen i 14 år 11 måneder, før stoppet den 11. december 1996.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER LARS RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BM BOGENSE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BM BOGENSE A/S
Via BM BOGENSE HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet JuRas ApS
Via BM BOGENSE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet JuRas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2021 -
BM BOGENSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.1988 -
BM BOGENSE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
BM BOGENSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.1988
Ejendomme (7)
Tidslinje (14)
-
Ejendomsselskabet JuRas ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.11.2021
Registreringsdato: 05.11.2021 -
NORDFYNS FINANS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2021
Registreringsdato: 08.09.2021 -
AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2021
Registreringsdato: 08.09.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.03.1988 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2018 - 08.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BM BOGENSE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.597' DKK. Igennem holdingselskabet BM BOGENSE HOLDING ApS har Lars derfor også ejerandele i BM BOGENSE A/S (100%) og Ejendomsselskabet JuRas ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BM BOGENSE A/S kunne offentliggøre et overskud på 9.401' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BM BOGENSE A/S kunne offentliggøre et underskud på 6.777' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 143.421' DKK (AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.777' DKK (BM BOGENSE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 731.375' DKK (AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 56' DKK (Ejendomsselskabet JuRas ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Mads Juel.