Birgit Vestesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Create v/Birgit Vestesen (Ejer) |
Største overskud: | 91' DKK DANVEST ENERGY A/S (Nu: VESTESEN A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -3.642' DKK DANVEST ENERGY A/S (Nu: VESTESEN A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 4.309' DKK DANVEST ENERGY A/S (Nu: VESTESEN A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 570' DKK DANVEST ENERGY A/S (Nu: VESTESEN A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTESEN A/S (22 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1988 i Create v/Birgit Vestesen (tidligere HAND-PAINTED SILK V/BIRGIT VESTESEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Birgit Vestesen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Birgit i 21 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
VESTESEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HAND-PAINTED SILK V/BIRGIT VESTESEN (Nu: Create v/Birgit Vestesen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2010
Registreringsdato: 31.07.2010 -
VOLDEN 4 KUNSTHÅNDVÆRK V/B VESTESEN & L B HAVE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2003
Registreringsdato: 30.09.2003 -
DANVEST ENERGY A/S (Nu: VESTESEN A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1988 - 31.07.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1990 - 30.09.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Søren Qvist Vestesen.