Kim Lykke Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARSEN & RATHJE MASKINFABRIK V/KIM LYKKE CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 922' DKK PRO HOLDING, TØNDER ApS (2018) |
Største underskud: | -288' DKK KLC Ejendomme Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 3.684' DKK PRO HOLDING, TØNDER ApS (2023) |
Største gæld: | 4.236' DKK Raki Ejendomme ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARSEN & RATHJE MASKINFABRIK V/KIM LYKKE CHRISTENSEN (21 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 ved LARSEN & RATHJE MASKINFABRIK V/KIM LYKKE CHRISTENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kim Lykke Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kim i 21 år 6 måneder, før stoppet den 30. juni 2020.
Virksomheden opererede indenfor reparation af maskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLC Ejendomme Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Raki holding ApS
Via KLC Ejendomme Holding ApS -
Raki Ejendomme ApS
Via Raki holding ApS
Direktørposter (1)
-
KLC Ejendomme Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020
Tidslinje (8)
-
LARSEN & RATHJE MASKINFABRIK V/KIM LYKKE CHRISTENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
KLC Ejendomme Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2020
Registreringsdato: 15.06.2020 -
KLC Ejendomme Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.1998 - 30.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
02.07.2016 - 21.04.2020
Ejer
02.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2006 - 20.06.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Lykke Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLC Ejendomme Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -538' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Raki holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Kim Lykke Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KLC Ejendomme Holding ApS kunne fremvise et underskud på 288' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 779' DKK (PRO HOLDING, TØNDER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 133' DKK (KLC Ejendomme Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.684' DKK (PRO HOLDING, TØNDER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -538' DKK (KLC Ejendomme Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Rasmus Jørgensen.