Tim Aagesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1985 (39 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AAGESEN DESIGN V/TIM AAGESEN (Ejer) |
Største overskud: | 458' DKK QS-NORD HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -505' DKK QS-ØST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 483' DKK Oukai Denmark ApS (2021) |
Største gæld: | 4.050' DKK QS-VEST ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Oukai Denmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AAGESEN DESIGN V/TIM AAGESEN (22 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1985 i AAGESEN DESIGN V/TIM AAGESEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tim Aagesen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Tim i 22 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
QS-NORD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Oukai Denmark ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Oukai Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2020 -
QS-NORD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
QS-NORD HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.07.2021
Registreringsdato: 14.07.2021 -
Oukai Denmark ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020 -
Oukai Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020
Blå bog (fortsat)
Tim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
09.12.2003 - 30.09.2017
Ejer
09.12.2003 - Stadig aktiv
Direktør
14.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.05.2006 - 05.09.2017
Ejer
31.10.2016 - 17.12.2016
Ejer og Direktør
02.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2010 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.12.2003 - 27.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.12.2007 - 08.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Tim Aagesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn QS-NORD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -2.693' DKK. Gennem sit holdingselskab QS-NORD HOLDING ApS har Tim dermed også andele i & .
Se også koncerndiagram for Tim Aagesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor QS-NORD HOLDING ApS landede et overskud på 458' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor QS-ØST ApS landede et underskud på 505' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2' DKK (Oukai Denmark ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (QS-NORD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 386' DKK (Oukai Denmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.693' DKK (QS-NORD HOLDING ApS).