Birgitte Nørbo
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELMA V/JULIUS NØRBO & B SPANGGÅRD (Ejer) |
Største overskud: | 1.785' DKK SLETVEJ 41 ApS (2015) |
Største underskud: | -328' DKK DIGINET ApS (2014) |
Største egenkapital: | 476' DKK J. & B. NØRBO ApS (2023) |
Største gæld: | 7.684' DKK SLETVEJ 41 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos J. & B. NØRBO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SLETVEJ 41 ApS (20 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1990 hos SELMA V/JULIUS NØRBO & B SPANGGÅRD i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Julius Nørbo at Birgitte Nørbo stiftede SELMA V/JULIUS NØRBO & B SPANGGÅRD den dag i januar 1990. Titlen som Ejer og Stifter bestred Birgitte i 13 år 2 måneder, før stoppet d. 31. marts 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. & B. NØRBO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SLETVEJ 41 ApS
Via J. & B. NØRBO ApS
Direktørposter (2)
-
SLETVEJ 41 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018 -
J. & B. NØRBO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2019
Tidslinje (25)
-
J. & B. NØRBO ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
J. & B. NØRBO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
J. & B. NØRBO ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018
Blå bog (fortsat)
Birgitte har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.03.1999 - 30.04.2019
Direktør
01.06.2015 - 26.11.2018
Direktør
14.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.03.1999 - 29.03.2015
Ejer
30.03.2015 - 14.12.2018
Direktør
01.06.2015 - 30.11.2018
Direktør og Ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
01.12.2009 - 20.03.2018
Direktør
26.11.2015 - 01.03.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.11.2015 - 10.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.09.2002 - 22.07.2014
Bestyrelsesmedlem
08.06.2011 - 22.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SLETVEJ 41 ApS kunne fremvise et overskud på 1.785' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DIGINET ApS kunne fremvise et underskud på 328' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 89' DKK (J. & B. NØRBO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 476' DKK (J. & B. NØRBO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 416' DKK (SLETVEJ 41 ApS).