Abdullah Hassan Abdul Fattah Jabr
Erhvervsaktiv: | 15. maj 1982 - 31. dec. 2003 |
Karrieren startede hos: | City Falafel v/Abdullah Hassan Abdul Jabr (Ejer) |
Største overskud: | 1.551' DKK N. J. AUTOMOBILER A/S (2014) |
Største underskud: | -3.695' DKK N. J. AUTOMOBILER A/S (2021) |
Største egenkapital: | 5.060' DKK N. J. AUTOMOBILER A/S (2020) |
Største gæld: | 22.822' DKK N. J. AUTOMOBILER A/S (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos N. J. AUTOMOBILER A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af N. J. AUTOMOBILER A/S (27 år 7 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Abdullah Hassan Abdul Fattah Jabr. Første gang Abdullah var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1982 hos City Falafel v/Abdullah Hassan Abdul Jabr som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Abdullah Hassan Abdul Fattah Jabr der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Abdullah i 21 år 7 måneder, inden stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2003.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
N. J. AUTOMOBILER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
City Falafel v/Abdullah Hassan Abdul Jabr (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2003
Registreringsdato: 31.12.2003 -
N. J. AUTOMOBILER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.1996
Registreringsdato: 27.11.1996
Blå bog (fortsat)
Abdullah har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 42 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.11.1996 - 18.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.05.1982 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager