Michael Thorøe Staunæs
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PHAROS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.648' DKK EMPLOYMENT CARE A/S (Nu: Employment Care A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -1.800' DKK AMU CENTER TUC SYD A/S (Nu: DEKRA SYDJYLLAND A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 17.697' DKK TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) (2015) |
Største gæld: | 26.772' DKK TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 188 årsværk hos TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DEKRA Nordsjælland ApS (6 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2002 i PHAROS ApS (tidligere PHAROS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Thorøe Staunæs i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 28. oktober 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. oktober 2004.
Direktørposter (1)
-
Blue Logistics Delivery A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2024
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen KBH FRG 48
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.11.2021
Tidslinje (46)
-
Blue Logistics Delivery A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
Ejerforeningen KBH FRG 48
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.11.2021
Registreringsdato: 17.11.2021 -
STRANDENS UDDANNELSESCENTER ApS (Nu: DEKRA Nordsjælland ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2016
Registreringsdato: 29.01.2016
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.12.2009 - 29.01.2016
Bestyrelsesmedlem
23.03.2010 - 09.10.2011
Bestyrelsesmedlem
14.02.2014 - 23.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2014 - 23.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.11.2008 - 05.10.2010
Direktør
18.11.2010 - 05.01.2015
Bestyrelsesmedlem
14.02.2014 - 05.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Thorøe Staunæs har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i TUC A/S (Nu: DEKRA A/S) der præsenterede et overskud på 2.871' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2003 til 2007 hos BASSET HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 626' DKK (VESTJYSK STORVOGNSSKOLE ApS (Nu: DEKRA Midtjylland ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.100' DKK (VESTJYSK STORVOGNSSKOLE ApS (Nu: DEKRA Midtjylland ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 220' DKK (EMPLOYMENT CARE A/S (Nu: Employment Care A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Karsten Frost Mathiesen.