Gunnar René Archilander Berg
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER GUNNAR BERG (Ejer) |
Største overskud: | 59' DKK HOVEDSTADENS GRAVØR ApS (2013-14) |
Største underskud: | -114' DKK HGA SKILTE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 229' DKK HOVEDSTADENS GRAVØR ApS (2013-14) |
Største gæld: | 241' DKK HOVEDSTADENS GRAVØR ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HGA SKILTE ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOVEDSTADENS GRAVØR ApS (20 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1988 i GÅRDEJER GUNNAR BERG med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Gunnar René Archilander Berg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Gunnar i 14 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HGA SKILTE ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
HOVEDSTADENS GRAVØR ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.07.2019
Registreringsdato: 19.07.2019 -
HGA SKILTE ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.09.2018
Registreringsdato: 04.09.2018 -
HOVEDSTADENS GRAVØR ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2018
Registreringsdato: 22.08.2018
Blå bog (fortsat)
Gunnar har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.11.1997 - 22.08.2018
Ejer
24.02.2006 - 19.07.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.07.1988 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HOVEDSTADENS GRAVØR ApS kunne offentliggøre et overskud på 59' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor HOVEDSTADENS GRAVØR ApS kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Ditte Archilander Berg.