Snorri Gudmundsson
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1988 - 31. dec. 2003 |
Karrieren startede hos: | DYRLÆGERNE NORDVENDSYSSEL I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYRLÆGERNE NORDVENDSYSSEL I/S (36 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1988 hos DYRLÆGERNE NORDVENDSYSSEL I/S med titlen som Ejer. Snorri Gudmundsson købte en part af virksomheden d. 1. januar 1988 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Snorri af: Søren Selsing. Titlen som Ejer har Snorri nu bestreddet i 36 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DYRLÆGERNE NORDVENDSYSSEL I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
LANDMAND SNORRI GUDMONDSSON (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2003
Registreringsdato: 31.12.2003 -
LANDMAND SNORRI GUDMONDSSON (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.1990
Registreringsdato: 01.09.1990 -
DYRLÆGERNE NORDVENDSYSSEL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1988
Registreringsdato: 01.01.1988
Blå bog (fortsat)
Snorri har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.1988 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.09.1990 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Snorri' netværk er Kirsten Elisabeth Thuren Jensen.