Lasse Bruun-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S SKYTTEPARKEN (Ejer) |
Største overskud: | 436' DKK PBH 26.348 ApS (Nu: Lead To Change ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -2' DKK Rosalyng ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.552' DKK PBH 26.348 ApS (Nu: Lead To Change ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.638' DKK PBH 26.348 ApS (Nu: Lead To Change ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PBH 26.348 ApS (Nu: Lead To Change ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lasse Bruun-Rasmussen (34 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos I/S SKYTTEPARKEN i rollen som Ejer. Lasse Bruun-Rasmussen købte en del af virksomheden d. 1. november 1979 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Lasse af: Morten Bruun-Rasmussen og Lars Ove Grønborg. Titlen som Ejer bestred Lasse i 29 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lasse Bruun-Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rosalyng ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Rosalyng ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Rosalyng ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
Rosalyng ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
I/S SKYTTEPARKEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008
Blå bog (fortsat)
Lasse har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.11.1979 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.1981 - 31.10.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.10.1998 - 01.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Rosalyng ApS kunne fremvise et underskud på 2' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Marianne Lyngs Eghoff.