Anders Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 1992 (32 år) |
Karrieren startede hos: | Storm-Budet/ Anders Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 4.221' DKK SFT TRANSPORT ApS (Nu: SFT Logistics A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.607' DKK TEMPERATURE MATTERS ApS (Nu: Selskabet af 31 december 2016 ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 7.787' DKK SFT TRANSPORT ApS (Nu: SFT Logistics A/S) (2023) |
Største gæld: | 17.346' DKK SFT TRANSPORT ApS (Nu: SFT Logistics A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos SFT TRANSPORT ApS (Nu: SFT Logistics A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Selskabet af 31 december 2016 ApS (12 år 3 måneder) |
Det startede i 1992 hos Storm-Budet/ Anders Christensen (tidligere A.C. TRANSPORTSERVICE ANDERS CHRISTENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Jessen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 9 år 9 måneder, før stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DM VIKAR ApS
Ejerandel: 100% -
MåtteXperten ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
DM VIKAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2022
Tidslinje (36)
-
Dato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Flintstone Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023 -
Flintstone Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023
Navnehistorik (2)
-
31.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 30.05.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Reel ejer
27.01.2021 - 17.02.2021
Ejer
27.01.2021 - 17.02.2021
Direktør
20.07.2022 - 19.09.2023
Ejer og Direktør
25.09.2023 - 25.09.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2020 - 23.10.2022
Ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Direktør
20.07.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2010 - 04.10.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.04.2020 - 26.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SFT Vikarservice ApS (Nu: DM VIKAR ApS) kunne fremvise et overskud på 351' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor TEMPERATURE MATTERS ApS (Nu: Selskabet af 31 december 2016 ApS) kunne fremvise et underskud på 1.607' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.221' DKK (SFT TRANSPORT ApS (Nu: SFT Logistics A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 193' DKK (MåtteXperten ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.787' DKK (SFT TRANSPORT ApS (Nu: SFT Logistics A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -252' DKK (MåtteXperten ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Johni Bill Jensen.