Jørgen Peter Rindsig Clemmensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1983 (41 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEASING/JØRGEN RINDSIG CLEMMENSEN (Stifter) |
Største overskud: | 3.242' DKK JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.332' DKK VESTERBRO SERIGRAFI A/S (Nu: Industriprint A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 24.025' DKK JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 12.430' DKK VESTERBRO SERIGRAFI A/S (Nu: Industriprint A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos VESTERBRO SERIGRAFI A/S (Nu: Industriprint A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af LEASING/JØRGEN RINDSIG CLEMMENSEN (41 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1983 ved LEASING/JØRGEN RINDSIG CLEMMENSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Jørgen Peter Rindsig Clemmensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Jørgen nu besiddet i 41 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LEASING/JØRGEN RINDSIG CLEMMENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DANISH LABEL COATING A/S
Via JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S -
LOPE EJENDOMME A/S
Via JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
DANISH LABEL COATING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.1996 -
LOPE EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.1999 -
DANISH LABEL COATING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.1996
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021 -
JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021 -
EJENDOMSSELSKABET LOPE II A/S
Fratrådt som direktørDato: 18.10.2012
Registreringsdato: 18.10.2012
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.12.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
04.10.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.10.1999 - Stadig aktiv
Ejer
13.04.2012 - 21.06.2021
Ejer
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.06.2009 - 18.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.04.2009 - 27.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Peter Rindsig Clemmensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S (ejer lige nu 97%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.025' DKK. Igennem sit holdingselskab JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S har Jørgen dermed også ejerandele i DANISH LABEL COATING A/S (100%) og LOPE EJENDOMME A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Jørgen Peter Rindsig Clemmensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JØRGEN CLEMMENSEN HOLDING A/S fremviste et overskud på 3.242' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor LOPE EJENDOMME A/S fremviste et underskud på 914' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Per Søtang Lauridsen.