Jørgen Damgaard
Karrieren startede hos: | A/S SYDJYDSK KORN- OG FODERSTOF-KOMPAGNI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 577.718' DKK DANISH AGRO A.M.B.A. (2022) |
Største underskud: | -3.051' DKK DANISH AGRO BYGGECENTER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 4.252.141' DKK DANISH AGRO A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 9.043.243' DKK DANISH AGRO A.M.B.A. (2023) |
Flest årsværk: | 560 årsværk hos DANISH AGRO A.M.B.A. (2018) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu mange år siden hos A/S SYDJYDSK KORN- OG FODERSTOF-KOMPAGNI med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Damgaard i 60 år 5 måneder, før stoppet d. 13. juni 2008.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LANDMAND JØRGEN DAMGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Overgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (48)
-
DANISH AGRO FINANCE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020 -
DANISH AGRO A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020 -
DANISH AGRO BYGGECENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 76 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.03.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2013 - 02.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.07.2008 - 02.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2013 - 01.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Damgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos DANISH AGRO A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 375.775' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 60 år 5 måneder fra 1947 til 2008 hos A/S SYDJYDSK KORN- OG FODERSTOF-KOMPAGNI.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 256.061' DKK (DANISH AGRO FINANCE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.252.141' DKK (DANISH AGRO A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.520' DKK (DANISH AGRO BYGGECENTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Hans Damgaard.