Peter Friese
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordisk Praksis (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -20' DKK VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS (2020) |
Største egenkapital: | 48' DKK VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS (2014) |
Største gæld: | 126' DKK VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordisk Praksis (35 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1989 ved Nordisk Praksis (tidligere PETER FRIESE KONSULENT CAND PSYCH) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Friese og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 35 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden teknisk rådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordisk Praksis
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2019
Registreringsdato: 15.01.2019 -
VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2018
Registreringsdato: 28.12.2018 -
VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2012
Registreringsdato: 01.03.2012
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.12.2017 - 30.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.2012 - 15.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS kunne fremvise et underskud på 12' DKK.