Anders Høj Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 1975 (49 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 96' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2016) |
Største underskud: | -291' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.624' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2019) |
Største gæld: | 825' DKK FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (49 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for nu flere år siden ved FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Anders Høj Andersen nu besiddet i 49 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 232' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS HØJ ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2011
Registreringsdato: 25.03.2011 -
FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2007
Registreringsdato: 31.03.2007 -
FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2004
Registreringsdato: 26.03.2004
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.12.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
20.03.1975 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.12.1996 - 26.03.2004
Bestyrelsesmedlem
31.03.2007 - 25.03.2011
Ejerandel: 66,6%
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 1996 til 2004 hos FAABORG FISKESALGSFORENING OG ISVÆRK ApS.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Simon Lohmann Hammer.