Arne Vexøe
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 1978 (46 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Vexøe Bolig v/Arne Vexøe (Ejer) |
Største overskud: | 11.184' DKK GREENS ENGROS ApS (2014) |
Største underskud: | -11.324' DKK GREENS ENGROS ApS (2016) |
Største egenkapital: | 14.023' DKK Vexøe Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 62.940' DKK GREENS ENGROS ApS (2017) |
Flest årsværk: | 104 årsværk hos GREENS ENGROS ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vexøe Bolig v/Arne Vexøe (41 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu meget længe siden i Vexøe Bolig v/Arne Vexøe (tidligere Arne Vexøe Pedersen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Arne Vexøe der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Arne i 41 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vexøe Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Vexøe Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
GREENS ENGROS ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
GREENS ENGROS ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
GREENS ENGROS ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022
Blå bog (fortsat)
Arne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2020 - 07.09.2021
Bestyrelsesmedlem
02.05.2022 - 02.05.2022
Bestyrelsesmedlem
12.09.2022 - 10.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
30.01.1984 - 21.10.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2020 - 07.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
25.08.1978 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Vexøe Ejendomme ApS kunne fremvise et overskud på 4.488' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Vexøe Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 178' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Karen Vexøe.