Henrik Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | N. & P.REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (Direktør) |
Største overskud: | 2.592' DKK Cafe Korn ApS (2019) |
Største underskud: | -1.021' DKK Landmad.dk/Roskilde/Cafe 42 ApS (Nu: Cafe Korn Roskilde ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 7.032' DKK HPKB HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 25.697' DKK Cafe Korn ApS (2022) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos Cafe Korn ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HPKB HOLDING ApS (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1989 i N. & P.REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (tidligere PP REVISION ROSKILDE ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Henrik Poulsen i 8 år 3 måneder, inden stoppet d. 27. marts 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. november 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HPKB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cafe Korn ApS
Via HPKB HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HPKB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2010 -
Cafe Korn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Cafe Korn ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Cafe Korn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.12.2021
Registreringsdato: 28.12.2021 -
Cafe Korn ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2021
Registreringsdato: 27.12.2021 -
Cafe Korn ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2020
Registreringsdato: 31.07.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
22.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.02.2016 - 01.06.2017
Reel ejer
01.04.2016 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem
01.06.2017 - 16.02.2018
Direktør
16.02.2018 - 27.12.2021
Bestyrelsesmedlem
31.07.2020 - Stadig aktiv
Direktør
28.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Direktør
24.04.2017 - 01.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - 16.02.2018
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HPKB HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.813' DKK. Gennem sit holdingselskab HPKB HOLDING ApS har Henrik dermed også andele i Cafe Korn ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Cafe Korn ApS landede et overskud på 2.592' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HPKB HOLDING ApS landede et underskud på 342' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.079' DKK (Cafe Korn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.813' DKK (HPKB HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.414' DKK (Cafe Korn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Kirsten Brøndsted.