Finn Torben Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. jul. 1977 (47 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg (Ejer) |
Største overskud: | 174' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2020-21) |
Største underskud: | -144' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 946' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2023-24) |
Største gæld: | 3.249' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg (42 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg (tidligere I/S LÆGERNE HUSTED ØSTERGAARD OG BROKHATTINGEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hans Reventlov Husted at Finn Torben Østergaard stiftede I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg den dag i juli 1977. Titlen som Ejer og Stifter havde Finn i 42 år 5 måneder, inden stoppet den 31. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.1986
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
I/S LÆGERNE HUSTED ØSTERGAARD OG BROKHATTINGEN (Nu: I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2015
Registreringsdato: 19.11.2015 -
F.T.Ø. INVEST ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2003
Registreringsdato: 19.05.2003
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
18.12.1986 - Stadig aktiv
Ejer
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
21.07.1977 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.03.1985 - 08.10.2002
Bestyrelsesmedlem
08.10.2002 - 19.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS landede et overskud på 174' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Hans Reventlov Husted.