Peter Roed
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BRDR ROED I/S (Ejer) |
Største overskud: | 711' DKK PETER ROED HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.127' DKK Bach & Roed ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.441' DKK PETER ROED HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 20.086' DKK Bach & Roed ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BRDR. ROED A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af BRDR. ROED A/S (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 hos BRDR ROED I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jørgen Seithen Roed at Peter Roed stiftede BRDR ROED I/S den dag i august 1998. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 3 år, inden stoppet den 31. august 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER ROED HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BRDR. ROED A/S
Via PETER ROED HOLDING ApS -
ROED'S OPBEVARING ApS
Via PETER ROED HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PETER ROED HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
BRDR. ROED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Bach & Roed ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2017
Registreringsdato: 24.01.2017 -
Bach & Roed ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2016
Registreringsdato: 09.05.2016 -
ROED'S OPBEVARING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2012
Registreringsdato: 09.11.2012
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.02.2008 - Stadig aktiv
Ejer
21.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.11.2012 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.06.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.09.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.02.2008 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2016 - 24.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.02.2003 - 01.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Roed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER ROED HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.441' DKK. Igennem sit holdingselskab PETER ROED HOLDING ApS har Peter dermed også ejerandele i BRDR. ROED A/S (100%) samt ROED'S OPBEVARING ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Roed, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor PETER ROED HOLDING ApS fremviste et overskud på 711' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor BRDR. ROED A/S fremviste et underskud på 21' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Ernst Carl Peter Scheibel.