Kjeld Vinkler Pallesen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1982 (42 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SMOK AF 25/6 1982 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 667' DKK DOCAS SYSTEMS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -339' DKK DOCAS SYSTEMS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 0' DKK KSH IVS (2020) |
Største gæld: | 2.231' DKK DOCAS SYSTEMS A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DOCAS SYSTEMS A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af PALCO V/KJELD W PALLESEN (40 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1982 i SMOK AF 25/6 1982 ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kjeld Vinkler Pallesen i 10 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. november 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PALCO V/KJELD W PALLESEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (16)
Tidslinje (11)
-
12.02.2018 IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2019
Registreringsdato: 06.09.2019 -
12.02.2018 IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2019
Registreringsdato: 13.08.2019 -
12.02.2018 IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.02.2018
Registreringsdato: 18.02.2018
Blå bog (fortsat)
Kjeld har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
05.03.2018 - 28.02.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.03.2018 - 01.12.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.02.2018 - 06.09.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2009 - 03.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab