John Østerberg Verner
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Parkens Fysioterapi v/John Verner (Ejer) |
Største overskud: | 928' DKK ADR NR. 1599 ApS (Nu: FOLK I FORM ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -491' DKK ADR NR. 1599 ApS (Nu: FOLK I FORM ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.291' DKK ADR NR. 1599 ApS (Nu: FOLK I FORM ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 760' DKK ADR NR. 1599 ApS (Nu: FOLK I FORM ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PARKEN'S FYSIOTERAPI ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Parkens Fysioterapi v/John Verner (18 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1988 ved Parkens Fysioterapi v/John Verner (tidligere John Verner) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af John Østerberg Verner der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde John i 18 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PARKEN'S FYSIOTERAPI ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PARKEN'S FYSIOTERAPI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
PARKEN'S FYSIOTERAPI ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2007
Registreringsdato: 28.06.2007 -
PARKEN'S FYSIOTERAPI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2007
Registreringsdato: 28.06.2007 -
John Verner (Nu: Parkens Fysioterapi v/John Verner) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1988 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.11.1989 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.1990 - 17.10.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PARKEN'S FYSIOTERAPI ApS fremviste et overskud på 621' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor PARKEN'S FYSIOTERAPI ApS fremviste et underskud på 73' DKK.